序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台州市路桥区螺洋街道事业综合服务中心 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
匡雄
|
|
2 |
罗普选
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:765215708
|
统一社会信用代码:*****N
|
2 | 2014-09-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2004-7-27 至 2014-7-26
|
营业期限: 2004-7-27 至 9999-9-9
|
3 | 2013-04-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 罗普选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王全洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王全洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 匡雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 匡雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 罗普选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2013-04-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 路桥区螺洋街道城镇建设管理服务中心; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 路桥区螺洋街道企业服务中心; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 台州市路桥区螺洋街道事业综合服务中心; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
5 | 2013-04-25 | 法定代表人变更 |
王全洋
|
匡雄
|
6 | 2013-04-25 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
7 | 2013-04-25 | 组织机构变更 |
姓名: 罗普选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王全洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王全洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 匡雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 匡雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 罗普选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2009-02-23 | 注册号升级 |
注册号: ********500
|
注册号: ********32454
|
9 | 2009-02-19 | 法定代表人变更 |
贺勤瑛
|
王全洋
|
10 | 2009-02-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 贺勤瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 贺勤瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 罗普选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 罗普选; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王全洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王全洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|