序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王剑锋 | 50% | 25万人民币 |
2 | 李佳红 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李佳红
|
|
2 |
王剑锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-12 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李佳红、王剑锋;清算组组长: 李佳红;地址: 台州市太平洋大厦1幢6单元1304室;联系方式: *****
|
2 | 2016-07-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********977517
|
3 | 2016-07-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
营业期限: 2006/8/17 至 2026/8/16
|
4 | 2014-10-30 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李佳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 李佳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王剑锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2014-10-30 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 李佳红; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王剑锋; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2014-10-30 | 组织机构变更 |
|
姓名: 李佳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 李佳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王剑锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2014-10-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
李佳红
|
8 | 2013-11-05 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 王美丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王美丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 许维明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2013-11-05 | 组织机构变更 |
|
姓名: 王美丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王美丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 许维明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2013-11-05 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 设计、制作、代理国内广告兼自有媒介广告****布;会议及展览服务,企业管理咨询服务,大型庆典活动策划、组织服务。
|