序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省台州市海门港埠总公司 | 50% | 50万人民币 |
2 | 浙江省海门港外沙港埠公司 从属名称: 浙江省海门港集装箱公司 | 30% | 30万人民币 |
3 | 台州市中理外轮理货有限公司 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宏涛
|
|
2 |
黄大志
|
|
3 |
郑小娇
|
|
4 |
李康健
|
|
5 |
庄灵伟
|
|
6 |
宋添
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********32711
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********9427XA
|
2 | 2015-05-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2009-9-24 至 2018-9-23
|
营业期限: 2009-9-24 至 2024-9-23
|
3 | 2015-05-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄大志; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李华平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [退出]姓名: 李康健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梅义忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 宋添; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王宏涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王宏涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑小娇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 黄大志; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李康健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 宋添; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王宏涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王宏涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑小娇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庄灵伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2015-05-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国际船舶代理(经营资格证有效期至2014年6月30日止)。
|
许可经营项目:
|
5 | 2015-05-27 | 组织机构变更 |
姓名: 黄大志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李华平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [退出]姓名: 李康健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梅义忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 宋添; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王宏涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王宏涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑小娇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 黄大志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李康健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 宋添; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王宏涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王宏涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑小娇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庄灵伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2015-05-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 港口开****咨询。
|
一般经营项目: 国际海上运输业务及海运辅助业务;港口开****咨询。
|
7 | 2014-03-14 | 注册资本(金)变更 |
****
|
***
|
8 | 2014-03-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 台州市中理外轮理货有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省海门港外沙港埠公司 从属名称: 浙江省海门港集装箱公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省台州市海门港埠总公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 台州市中理外轮理货有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省海门港外沙港埠公司 从属名称: 浙江省海门港集装箱公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省台州市海门港埠总公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
9 | 2014-03-14 | 实收资本变更 |
1000
|
100( - 90% )
|
10 | 2014-03-14 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
100( - 90% )
|