序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温岭市坞根镇街头村村民委员会 | 70% | 35万人民币 |
2 | 温岭市坞根镇人民政府 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余兴清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张声岳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 谢云仁; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 余兴清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢云仁; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邵奏文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
2 | 2021-12-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张声岳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张声岳;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:邵奏文;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:邵奏文;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-12-09 | 法定代表人变更 |
张声岳
|
邵奏文
|
4 | 2018-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张声岳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 谢云仁; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈清力; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 余兴清; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张声岳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 谢云仁; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
5 | 2017-06-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:716111478
|
统一社会信用代码:*****R
|
6 | 2017-06-12 | 法定代表人变更 |
张中林
|
张声岳
|
7 | 2017-06-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:邵喜法;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:张中林;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:张声岳;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张声岳;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2013-07-09 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-5-14 至 2013-5-13
|
营业期限: 2003-5-14 至 2033-5-13
|
9 | 2011-11-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵喜法; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 颜士林; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞仁芳; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵长通; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈清力; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 邵喜法; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张中林; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
10 | 2011-11-30 | 组织机构变更 |
姓名: 邵喜法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 颜士林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞仁芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵长通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈清力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 邵喜法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张中林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|