序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庞广洪 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 刘海芳 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞颖峰
|
|
2 |
庞广洪
|
|
3 |
柳川
|
|
4 |
薛育龙
|
|
5 |
刘海芳
|
|
6 |
陈娇飞
|
|
7 |
潘世峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-09 | 住所变更 |
天台县始丰街道西清路*幢***室
|
浙江省台州市天台县始丰街道济公大道****号(自主申报)
|
2 | 2018-06-14 | 法定代表人变更 |
庞庆荣
|
庞颖峰
|
3 | 2015-12-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********58123
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********654618
|
4 | 2015-09-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈娇飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘海芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 柳川; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘世峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 庞广洪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庞颖峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 薛育龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈娇飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘海芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 柳川; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘世峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 庞广洪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庞庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 薛育龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
5 | 2015-09-24 | 组织机构变更 |
姓名: 陈娇飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘海芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 柳川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘世峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 庞广洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庞颖峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 薛育龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈娇飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘海芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 柳川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘世峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 庞广洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庞庆荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 薛育龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
6 | 2015-09-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
庞颖峰
|
庞庆荣
|