序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林航 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 吴滔 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林航
|
|
2 |
吴滔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 吴滔、林航、;清算组负责人: 林航;地址: 浙江省台州市温岭市城东街道九龙大道***-*号河滨花园*幢一单元***室;联系方式: ***********
|
2 | 2020-11-02 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 吴滔、林航;清算组负责人: 林航;地址: 温岭市城东街道九龙大道***-*号河滨花园*幢一单元***室;联系方式: ***********
|
3 | 2018-06-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****J
|
4 | 2013-04-26 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 林航; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 林航; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴滔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2013-04-26 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 林航; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 吴滔; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2013-04-26 | 组织机构变更 |
|
姓名: 林航; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 林航; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴滔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|