序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯桂莲 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯桂莲
|
|
2 |
张哲华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-05-31
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2019-11-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯桂莲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 冯素莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 张哲华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 冯桂莲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 冯桂莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张哲华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2016-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********37858
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06901B
|
4 | 2016-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯素莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 冯素莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张哲华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 冯桂莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 冯素莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张哲华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2016-03-31 | 组织机构变更 |
姓名: 冯素莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 冯素莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张哲华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 冯桂莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 冯素莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张哲华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2016-03-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
冯素莲
|
冯桂莲
|
7 | 2013-05-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯素莲; 出资额: **; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 冯桂莲; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|