序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 三通国际控股(深圳)有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾蓉
|
|
2 |
张永启
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-30 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 浙江彤兆新能源有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]企业名称: 三通国际控股(深圳)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 台州商城网股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 三通国际控股(深圳)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
2 | 2017-08-30 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
3 | 2017-08-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曾蓉
|
曾蓉
|
4 | 2017-02-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 魏海芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张永启; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2017-02-28 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 浙江彤兆新能源有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 台州商城网股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江彤兆新能源有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 三通国际控股(深圳)有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 台州商城网股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
6 | 2017-02-28 | 组织机构变更 |
姓名: 魏海芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张永启; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2016-08-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 社会经济咨询,会议及展览服务。
|
一般经营项目: 社会经济咨询,会议及展览服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务),投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
|
8 | 2016-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施坚平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 施坚平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 魏海芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 魏海芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
9 | 2016-07-15 | 组织机构变更 |
姓名: 施坚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 施坚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 魏海芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 魏海芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 曾蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2016-07-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
施坚平
|
曾蓉
|