序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李卫军 | 80% | 8071.2万人民币 |
2 | 梁惠群 | 20% | 2017.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李卫军
|
|
2 |
梁惠群
|
|
3 |
周玲红
|
|
4 |
崔以国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
台州市华侨房地产开****有限公司华侨农业园区分公司
|
李卫军 | 2001-11-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-18 | 经营范围变更 |
房地产开****(壹级)、经营。
|
实业投资;投资咨询;物业租赁;自有房屋经营活动;国内贸易;五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品(不含危险化学品及容制毒化学品)、燃料油(不含危险化学品)、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-04-18 | 名称变更 |
时间房地产建设集团有限公司
|
时间控股集团有限公司
|
3 | 2018-04-18 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 崔以国; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李卫军; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: 李卫军; 证件号码: ***************; 职位: 总经理姓名: 梁惠群; 证件号码: ***************; 职位:姓名: 梁惠群; 证件号码: ***************; 职位: 副董事长姓名: 洪潮; 证件号码: ***************; 职位: 董事 [退出]姓名: 腾军华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 蒋保平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 蔡燕燕; 证件号码: ***************; 职位: 董事 [退出]姓名: 钟伟华; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 周玲红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 崔以国; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李卫军; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: 李卫军; 证件号码: ***************; 职位: 总经理姓名: 梁惠群; 证件号码: ***************; 职位: 董事
|
5 | 2018-04-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-05-28
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:148265435
|
统一社会信用代码:*****K
|
7 | 2004-03-08 | 法定代表人变更 |
姓名: 洪潮;证件名称: ;证件号码: ***************;性别: 男;职务: 董事
|
姓名: 洪潮;证件名称: ;证件号码: ***************;性别: 男;职务: 董事
|
8 | 2004-03-08 | 法定代表人变更 |
姓名: 李卫军;证件名称: ;证件号码: ***************;性别: 男;职务: 董事长
|
姓名: 李卫军;证件名称: ;证件号码: ***************;性别: 男;职务: 董事长
|
9 | 2004-03-08 | 法定代表人变更 |
姓名: 周玲红;证件名称: ;证件号码: ***************;性别: 女;职务: 董事
|
姓名: 周玲红;证件名称: ;证件号码: ***************;性别: 女;职务: 董事
|
10 | 2004-03-08 | 法定代表人变更 |
姓名: 梁惠群;证件名称: ;证件号码: ***************;性别: 男;职务: 副董事长
|
姓名: 梁惠群;证件名称: ;证件号码: ***************;性别: 男;职务: 副董事长
|