序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-18 | 负责人变更 |
朱永撑 [退出]
|
戴金灿 [新增]
|
2 | 2017-02-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********41256
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:********28HR9Q41
|
3 | 2017-02-20 | 营业场所变更 |
住所: 三门县健跳镇登明巷**号 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 三门县健跳镇六敖大沙湾 邮政编码: ****** 电话: *******
|
4 | 2013-05-08 | 投资者名称(姓名)变更 |
注册号: ********510
|
注册号: ********41256
|
5 | 2013-05-03 | 负责人变更 |
邵旭 [退出]
|
朱永撑 [新增]
|
6 | 2013-05-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邵旭
|
朱永撑
|