序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹良森 | 100% | 150.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹良森
|
|
2 |
曹佳琦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 法定代表人变更 |
何君飞
|
曹良森
|
2 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何君飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 何君飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 曹佳琦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 曹佳琦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹良森; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 曹良森; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
3 | 2019-05-29 | 法定代表人变更 |
曹良森
|
何君飞
|
4 | 2019-05-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-10-14
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2017-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********75051组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********61309D
|