序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张金力 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 徐慈职 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张金力
|
|
2 |
徐慈职
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:796470277
|
统一社会信用代码:*****X
|
2 | 2016-08-03 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 玉环县珠港镇陈屿天龙路***号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 玉环县大麦屿街道天龙路***号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
3 | 2013-06-07 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内船舶代理、货运代理。(许可证有效期至2012年6月30日)
|
许可经营项目:
|
4 | 2013-06-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 国内船舶代理、货运代理。
|
5 | 2010-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐慈职; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 朱建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 徐慈职; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张金力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张金力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2010-08-11 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 林夏兰; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 徐慈职; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 游中菜; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 朱建平; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐慈职; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张金力; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2010-08-11 | 变更注册号 |
注册号: *****96
|
注册号: *****
|
8 | 2010-08-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱建平
|
张金力
|
9 | 2010-08-11 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内船舶代理、货运代理。(有效期至2009年11月21日)
|
许可经营项目: 国内船舶代理、货运代理。(许可证有效期至2012年6月30日)
|
10 | 2010-08-11 | 组织机构变更 |
姓名: 徐慈职; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 朱建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 徐慈职; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张金力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张金力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|