序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁溪镇上桧村 | 100% | 3.4万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:戴华建;原联络员固定电话:**********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:杨小明;原财务负责人固定电话:**********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:林萍;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:方小昌;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
2 | 2017-06-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨小明
|
方小昌
|
3 | 2017-01-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********27623M
|
4 | 2008-09-09 | 集团编号升级 |
注册号:*****12
|
注册号:*****
|
5 | 2008-09-09 | 注册号升级 |
注册号: *****12
|
注册号: *****
|
6 | 2008-09-09 | 注册号升级 |
注册号: ********712
|
注册号: ********
|
7 | 2008-09-09 | 法定代表人变更 |
方志开
|
杨小明
|
8 | 2004-04-12 | 法定代表人变更 |
方深标
|
方志开
|