序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许秀丽 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-10-14 | 变更注册号 |
注册号: ********729
|
注册号: ********
|
2 | 2009-10-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈维平; 出资额: 28; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 许秀丽; 出资额: 28; 百分比: 100% [新增]
|
3 | 2009-10-12 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 座垫、橡塑制品、竹木工艺品制造
|
许可经营项目:
|
4 | 2009-10-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈维平
|
许秀丽
|
5 | 2006-02-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 天台县城关田洋陈村 邮政编码: 317200 电话: 3937901
|
住所: 天台县福溪街道莪园村 邮政编码: 317200 电话: 3937901
|
6 | 2006-02-20 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 杨庆泉; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 28; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 陈维平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 28; 百分比: 100% [新增]
|
7 | 2006-02-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨庆泉
|
陈维平
|
8 | 2005-05-31 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈维平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 28; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 杨庆泉; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 28; 百分比: 100% [新增]
|
9 | 2005-05-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈维平
|
杨庆泉
|
10 | 2004-07-27 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 杨庆泉; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 28; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 陈维平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 28; 百分比: 100% [新增]
|