序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李叶芬 | 19.23077% | 25万人民币 |
2 | 徐昌仁 | 19.23077% | 25万人民币 |
3 | 何俊智 | 19.23077% | 25万人民币 |
4 | 林启勤 | 19.23077% | 25万人民币 |
5 | 徐苑静 | 11.53846% | 15万人民币 |
6 | 毛小女 | 11.53846% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛小女
|
|
2 |
何俊智
|
|
3 |
徐昌仁
|
|
4 |
李叶芬
|
|
5 |
林启勤
|
|
6 |
徐苑静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-26 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-04-26 | 法定代表人变更 |
|
|
3 | 2020-04-26 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2019-08-07 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2019-08-07 | 联系电话变更 |
|
|
7 | 2019-08-07 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-08-07 | 合作社成员信息备案 |
|
|
9 | 2016-06-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
10 | 2012-03-28 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|