序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 晨龙集团有限责任公司 | 51.5% | 5150万人民币 |
2 | 吕国刚 | 10% | 1000万人民币 |
3 | 浙江万维机械有限公司 | 10% | 1000万人民币 |
4 | 天喜控股集团有限公司 | 10% | 1000万人民币 |
5 | 赵葛斌 | 6% | 600万人民币 |
6 | 柳苏英 | 6% | 600万人民币 |
7 | 陈新伟 | 5% | 500万人民币 |
8 | 陈路路 | 1.5% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕普龙
|
|
2 |
柳青
|
|
3 |
陈唐李
|
|
4 |
朱益民
|
|
5 |
吕挺
|
|
6 |
吕侃
|
|
7 |
柳苏英
|
|
8 |
赵葛斌
|
|
9 |
赵家毅(职工代表)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕侃; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 吕挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕普龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吕月丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱益民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 柳苏英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵家毅(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵葛斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈唐李; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吕侃; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 吕挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕普龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 朱益民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 柳苏英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 柳青; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵家毅(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵葛斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈唐李; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶小仓; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 吕挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吕普龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吕月丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 应迨吉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 朱益民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 柳苏英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 梅银庚(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵葛斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 吕侃; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 吕挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吕普龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吕月丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱益民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 柳苏英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵家毅(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 赵葛斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈唐李; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
3 | 2017-12-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何科静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 叶小仓; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 吕挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吕普龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吕月丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 应迨吉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱益民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 梅银庚(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵葛斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 叶小仓; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 吕挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吕普龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吕月丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 应迨吉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱益民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 柳苏英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 梅银庚(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵葛斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2015-12-08 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
5 | 2015-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55960
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********058831
|
6 | 2015-12-08 | 注册资本(金)变更 |
10000
|
5000( - 50% )
|