序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司分公司
|
2 | 2020-01-16 | 负责人变更 |
鲍建跃 [退出]
|
金俊 [新增]
|
3 | 2015-12-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********83245A
|
4 | 2015-09-22 | 负责人变更 |
许士炎 [退出]
|
鲍建跃 [新增]
|
5 | 2015-09-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
许士炎
|
鲍建跃
|
6 | 2013-01-09 | 变更注册号 |
注册号: ********803
|
注册号: ********
|
7 | 2005-03-01 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 饮片加工行业代码: 2730
|
经营范围: 饮片加工(经营范围中涉及行政许可或行政审批的凭有效证件经营)行业代码: 2730
|
8 | 2002-03-11 | 负责人变更 |
钟安生 [退出]
|
许士炎 [新增]
|
9 | 2002-03-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
钟安生
|
许士炎
|