序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈利政 | 60% | 34.8万人民币 |
2 | 夏军雄 | 40% | 23.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈利政
|
|
2 |
夏军雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-12 | 经营范围变更 |
阀门制造、销售,不锈钢管子、管道配件销售。
|
阀门、铸件、机械配件制造、销售;不锈钢管子、管道配件销售。
|
2 | 2016-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈恩康; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈恩康; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 夏军雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈利政; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈利政; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 夏军雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2016-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********70624H
|
4 | 2016-11-24 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 夏军雄; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 陈恩康; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 夏军雄; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 陈利政; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2016-11-24 | 组织机构变更 |
姓名: 陈恩康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈恩康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 夏军雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈利政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈利政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 夏军雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2016-11-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈恩康
|
陈利政
|
7 | 2008-09-08 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 姜渊; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 姜方银; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 夏军雄; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 陈恩康; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2008-09-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 姜方银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 姜方银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 姜渊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 陈恩康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 陈恩康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 夏军雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
9 | 2008-09-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姜方银
|
陈恩康
|
10 | 2008-06-18 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 不锈钢管子、管道配件销售、阀门制造销售(不含许可经营项目)行业代码: 3480
|
经营范围: 阀门制造销售,不锈钢管子、管道配件销售(不含许可经营项目)行业代码: 3480
|