序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙健 | 94% | 47万人民币 |
2 | 詹先勇 | 6% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙健
|
|
2 |
孙代平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-02 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 餐饮服务
|
许可经营项目: 餐饮服务;食品经营。
|
2 | 2016-11-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郭培蕾; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 孙代平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙键; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 孙代平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]
|
3 | 2016-11-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郭培蕾
|
孙健
|
4 | 2016-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出]姓名: 詹先勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 郭培蕾; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 孙代平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙键; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
5 | 2016-07-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙健
|
郭培蕾
|
6 | 2016-05-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91331122L666539987
|
7 | 2016-05-05 |
注册号:********44995组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:****************
|
|
8 | 2015-08-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 中型餐馆餐饮服务(不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(凭有效消防安全检查合格证、餐饮服务许可证经营;餐饮服务许可证有效期至2015年4月23日止)
|
许可经营项目: 餐饮服务
|