序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-28 | 负责人变更 |
吴鑫磊 [退出]
|
陈君梅 [新增]
|
2 | 2018-02-09 | 负责人变更 |
徐文 [退出]
|
吴鑫磊 [新增]
|
3 | 2018-02-09 | 法定代表人变更 |
徐文
|
吴鑫磊
|
4 | 2018-02-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:795560174
|
统一社会信用代码:*****B
|
5 | 2014-12-02 | 负责人变更 |
沈建丽 [退出]
|
徐文 [新增]
|
6 | 2014-12-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沈建丽
|
徐文
|
7 | 2012-06-20 | 负责人变更 |
潘宝芳 [退出]
|
沈建丽 [新增]
|
8 | 2012-06-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘宝芳
|
沈建丽
|
9 | 2010-05-18 | 名称变更 |
中国建设银行股份有限公司丽水万丰分理处
|
中国建设银行股份有限公司丽水万丰支行
|
10 | 2007-09-28 | 变更注册号 |
注册号: ********011
|
注册号: ********
|