序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何剑 | 37% | 188.7万人民币 |
2 | 林建新 | 32% | 163.2万人民币 |
3 | 郑革非 | 31% | 158.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑革非
|
|
2 |
陈剑光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-23 | 住所变更 |
浙江丽水市灯塔街***-*号
|
浙江省丽水市莲都区城北街***号绿谷信息产业园南区*幢瓯微大厦****-****室
|
2 | 2019-10-23 | 管辖单位变更 |
莲都区紫金街道市场监督管理所
|
莲都区白云街道市场监督管理所
|
3 | 2019-10-23 | 经营范围变更 |
计算机、通讯器材、电子产品批****、零售;计算机技术咨询、电子产品维修服务;通讯工程、网络工程设计、建筑智能化工程施工及咨询,系统集成、软件(不含电子出版物)开****及销售。
|
计算机、通讯器材、电子产品、消防器材、应急救援设备批****、零售,汽车销售;计算机技术咨询、电子产品维修服务;通讯工程、网络工程设计、建筑智能化工程施工及咨询,系统集成、软件(不含电子出版物)开****及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2015-12-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********120954
|
5 | 2013-02-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈剑光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姚兢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈剑光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑革非; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2013-02-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王剑超; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 陈剑光 ; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 姚兢 ; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 郑革非; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]姓名: 林建新 ; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]姓名: 何剑; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2013-02-04 | 法定代表人变更 |
姚兢
|
郑革非
|
8 | 2013-02-04 | 组织机构变更 |
姓名: 陈剑光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姚兢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈剑光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑革非; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
9 | 2012-05-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2002-5-15 至 2012-5-14
|
营业期限: 2002-5-15 至
|
10 | 2011-01-30 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 计算机、通讯器材、电子产品批****、零售;计算机技术咨询、电子产品维修服务;通讯工程、网络工程设计、建筑智能化工程施工及咨询,系统集成、软件开****。
|
一般经营项目: 计算机、通讯器材、电子产品批****、零售;计算机技术咨询、电子产品维修服务;通讯工程、网络工程设计、建筑智能化工程施工及咨询,系统集成、软件(不含电子出版物)开****及销售。
|