序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 松阳县欣盛投资有限公司 | 60% | 1200万人民币 |
2 | 松阳县长运有限公司 | 40% | 800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严乐宁
|
|
2 |
叶晖民
|
|
3 |
叶勇平
|
|
4 |
宋火星
|
|
5 |
洪建明
|
|
6 |
曾敏芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严乐宁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 叶勇平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶晖民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋火星; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢雪钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 严乐宁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 叶勇平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶晖民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋火星; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曾敏芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 洪建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶勇平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶晖民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 叶晖民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋火星; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢雪钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 严乐宁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 叶勇平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶晖民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋火星; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢雪钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-05-21 | 法定代表人变更 |
叶晖民
|
严乐宁
|
4 | 2016-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:681665779
|
统一社会信用代码:*****6
|
5 | 2013-01-25 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 松阳县长运有限公司; 出资额: 800; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江浙南茶叶市场有限公司; 出资额: 1200; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 松阳县长运有限公司; 出资额: 800; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人企业名称: 松阳县欣盛投资有限公司; 出资额: 1200; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
6 | 2012-11-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董哲威; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 洪建明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宋火星; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼经理姓名: 谢雪钧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶勇平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 洪建明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宋火星; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 谢雪钧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶勇平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶晖民; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 叶晖民; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
7 | 2012-11-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
宋火星
|
叶晖民
|
8 | 2012-11-19 | 组织机构变更 |
姓名: 董哲威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 洪建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宋火星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼经理姓名: 谢雪钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶勇平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 洪建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宋火星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 谢雪钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶勇平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶晖民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 叶晖民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
9 | 2012-07-18 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资,监管部门规定的其他业务。(融资性担保机构经营许可证有效期至2012年6月29日)
|
许可经营项目: 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务, 保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资,监管部门规定的其他业务。(融资性担保机构经营许可证有效期至2013年6月29日)
|
10 | 2012-07-18 | 名称变更 |
松阳县兴盛投资担保有限公司
|
松阳县兴盛融资性担保有限公司
|