序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐彩霞 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐彩霞
|
|
2 |
夏丽萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 住所变更 |
浙江省丽水市松阳县西屏街道官塘路**号二楼右边*间
|
浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路***号南端
|
2 | 2021-04-21 | 住所变更 |
浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路***-(*-*)号
|
浙江省丽水市松阳县西屏街道官塘路**号二楼右边*间
|
3 | 2019-04-18 | 住所变更 |
浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路***、***-*号
|
浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路***-(*-*)号
|
4 | 2018-08-06 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2018-08-06 | 法定代表人变更 |
刘开明
|
徐彩霞
|
6 | 2018-08-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘开明; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 徐彩霞; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 徐彩霞; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
7 | 2018-08-06 | 住所变更 |
浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路***-*号
|
浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路***、***-*号
|
8 | 2018-08-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘开明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 刘开明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 徐彩霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 夏丽萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 徐彩霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 徐彩霞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
9 | 2017-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********7292XN
|