序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 负责人变更 |
林峰 [退出]
|
吴德龙 [新增]
|
2 | 2021-12-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王剑****;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘李建;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:吴雪波;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吴德龙;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-12-18 | 负责人变更 |
梅巍 [退出]
|
林峰 [新增]
|
4 | 2016-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:704771321
|
统一社会信用代码:*****X
|
5 | 2016-04-13 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********71321X
|
|
6 | 2015-03-10 | 负责人变更 |
刘李建 [退出]
|
梅巍 [新增]
|
7 | 2015-03-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘李建
|
梅巍
|
8 | 2012-11-21 | 负责人变更 |
黄旭彪 [退出]
|
刘李建 [新增]
|
9 | 2012-11-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄旭彪
|
刘李建
|
10 | 2012-11-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 龙泉市中山西路35号 邮政编码: 323700 电话: 7111618住所所在行政区划:龙泉市
|
住所: 龙泉市华楼街225号 邮政编码: 323700 电话: 7111618住所所在行政区划:龙泉市
|