序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴观平 | 90% | 270万人民币 |
2 | 徐红 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴观平
|
|
2 |
徐红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:665160375
|
统一社会信用代码:*****8
|
2 | 2017-12-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐红;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨伟英;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:徐红;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨伟英;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2015-03-13 | 名称变更 |
龙泉市鸿翔竹木业有限公司
|
龙泉欧亚龙鸿翔竹木业有限公司
|
4 | 2015-03-13 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 竹木制品制造、销售。(凭有效的浙江省木竹经营加工核准证经营)
|
许可经营项目:
|
5 | 2015-03-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 五金、塑料制品、帆布制造、销售
|
一般经营项目: 竹木制品制造、销售。五金、塑料制品、帆布制造、销售
|
6 | 2014-06-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴观平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼经理
|
姓名: 吴观平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 徐红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
7 | 2014-06-05 | 组织机构变更 |
姓名: 吴观平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼经理
|
姓名: 吴观平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 徐红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2014-06-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐红
|
吴观平
|
9 | 2012-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴观平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 徐红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 吴观平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼经理
|
10 | 2012-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴观平
|
徐红
|