序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈来英 | 30% | 1500万人民币 |
2 | 江传云 | 30% | 1500万人民币 |
3 | 叶丽勇 | 30% | 1500万人民币 |
4 | 高青青 | 10% | 500万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘剑武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶丽勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶育武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李扬利; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 江传云; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 项成茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 高青青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名:张杰;证件号码:**; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘剑武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶丽勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶育武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴金玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李扬利; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 江传云; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 韩祥建; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 高青青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名:张杰;证件号码:**; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2017-07-13 | 住所变更 |
浙江丽水市莲都区花园路***号***室
|
浙江省丽水市莲都区北苑路***号财富大厦**楼
|
3 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********43021
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********027711
|
4 | 2016-04-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈来英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 高青青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 江传云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼经理姓名: 李扬利; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王永信; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 项成茂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶丽勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 高青青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 江传云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼经理姓名: 李扬利; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘剑武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 项成茂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶丽勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶育武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
5 | 2016-04-07 | 名称变更 |
浙江宇泰实业投资股份有限公司
|
浙江宇泰实业集团股份有限公司
|
6 | 2016-04-07 | 组织机构变更 |
姓名: 陈来英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 高青青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 江传云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼经理姓名: 李扬利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王永信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 项成茂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶丽勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 高青青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 江传云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼经理姓名: 李扬利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘剑武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 项成茂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶丽勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶育武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
7 | 2015-10-19 | 章程修正案备案 |
第11条详见书式材料
|
第11条详见书式材料
|
8 | 2015-10-19 | 投资人(股权)变更 |
江传云叶丽勇陈来英
|
江传云叶丽勇陈来英高青青 [新增]
|
9 | 2015-09-08 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
10 | 2015-09-08 | 注册资本(金)变更 |
2000
|
5000( + 150% )
|