序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶铭 | 75% | 375万人民币 |
2 | 王雁 | 25% | 125万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶铭
|
|
2 |
叶铭霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶铭; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 兰碧霞; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 连立贵; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 王雁; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 叶铭; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王雁; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-04-14 | 法定代表人变更 |
王雁
|
叶铭
|
3 | 2021-04-14 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-04-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶铭霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐永波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 王雁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 叶铭; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 叶铭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 叶铭霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2021-04-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶铭; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王雁; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 叶铭; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 兰碧霞; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 连立贵; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王雁; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
6 | 2018-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 徐永波; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 徐涛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 叶铭霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 徐永波; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 王雁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
7 | 2018-05-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吕宗霖; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 徐涛; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 叶铭; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 王雁; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 叶铭; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2018-05-14 | 法定代表人变更 |
徐涛
|
王雁
|
9 | 2017-12-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:307379158
|
统一社会信用代码:*****J
|
10 | 2015-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐永波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐永波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 叶铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 徐涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐永波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 叶铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|