序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海叠辰实业有限公司 | 100% | 46390.120000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张冠明
|
|
2 |
李骅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海即丰实业有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 上海叠辰实业有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***% [新增]
|
2 | 2019-06-13 | 法定代表人变更 |
胡清波
|
张冠明
|
3 | 2019-06-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李骅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胡清波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 胡清波; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 张冠明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 张冠明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 李骅; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2018-06-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州工商信托股份有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 上海即丰实业有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***% [新增]
|
5 | 2017-06-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:翁伟朝;原联络员固定电话:******************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:成建霞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑欢;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-06-01 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 惠富实业有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 杭州工商信托股份有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***% [新增]
|
7 | 2017-06-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何慧珠; 证件号码: G******(*); 职位: 董事 [退出]姓名: 张一鸣; 证件号码: G******(A); 职位: 董事 [退出]姓名: 张冠明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 张冠明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 赵华娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李骅; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 胡清波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 胡清波; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
8 | 2017-06-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳法人独资)
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
9 | 2017-06-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张冠明
|
胡清波
|
10 | 2016-01-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********48341F
|