序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金志雄 | 50% | 2.5万人民币 |
2 | 齐丽伟 | 50% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金志雄
|
|
2 |
齐丽伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青田承信汽车租赁有限公司油竹分公司
|
吴孟伟 | 2008-10-23 |
2 |
青田承信汽车租赁有限公司船寮分公司
|
郭伟 | 2008-07-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金志雄; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 吴海伟; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 金志雄; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 齐丽伟; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
|
2 | 2017-01-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴海伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 齐丽伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2017-01-06 | 组织机构变更 |
姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴海伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 齐丽伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2015-11-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李伟东; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]姓名: 陈玲勇; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 金志雄; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]姓名: 吴海伟; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2015-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈玲勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈玲勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 李伟东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 吴海伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2015-11-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****U
|
7 | 2015-11-05 | 名称变更 |
青田承信汽车租赁有限公司
|
青田挚达汽车租赁有限公司
|
8 | 2015-11-05 | 组织机构变更 |
姓名: 陈玲勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈玲勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 李伟东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 吴海伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-11-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈玲勇
|
金志雄
|
10 | 2015-09-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李伟东; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 杨****松; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 李伟东; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 陈玲勇; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
|