序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏桂仙 | 53.33334% | 1.6万人民币 |
2 | 阮仕林 | 46.66667% | 1.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏桂仙
|
|
2 |
阮仕林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-18 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-07-18 | 多证合一备案 |
|
|
4 | 2020-09-14 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2020-09-14 | 名称变更 |
|
|
6 | 2020-09-14 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
7 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2019-12-10 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2017-08-10 | 经营范围变更 |
|
|