序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丽水市汽车运输集团股份有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶剑飞
|
|
2 |
沈吉彪
|
|
3 |
张国军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 经营范围变更 |
货运:普通货运;站场:货运站(场)经营(货物集散);仓储理货;货运代理,运输中介服务;国家准许的货物和技术的进出口业务。
|
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;成品油批****(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-06-29 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2021-07-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈健瑞;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张海红;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈健瑞;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:江迎;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 梁魏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 沈吉彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张国军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 沈吉彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-06-03 | 法定代表人变更 |
林周颖
|
叶剑飞
|
6 | 2020-06-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:朱慧慧;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:徐维平;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:陈健瑞;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张海红;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-06-26 | 管辖单位变更 |
莲都区万象街道市场监督管理所
|
莲都区岩泉街道市场监督管理所
|
8 | 2019-06-26 | 住所变更 |
浙江丽水市南环西路***号
|
浙江省丽水市莲都区丽青路***号
|
9 | 2019-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶龙慧; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 林周颖; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 沈吉彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 林周颖; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 梁魏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 沈吉彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2018-06-20 | 法定代表人变更 |
叶茂
|
林周颖
|