序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尚和康圆健康管理(杭州)有限公司 | 60% | 6000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
茅建如
|
|
2 |
陶灵萍
|
|
3 |
宋卫平
|
|
4 |
吴津
|
|
5 |
隋国平
|
|
6 |
蒋建中
|
|
7 |
陈康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱明良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 茅建如; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 蒋建中; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶灵萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陶灵萍; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 隋国平 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 茅建如; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宋卫平; 证件号码: R******(A); 职位: 董事; [新增]姓名: 陶灵萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴津; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 吴津; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 蒋建中; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈康; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2020-07-31 | 法定代表人变更 |
陶灵萍
|
茅建如
|
3 | 2020-07-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2020-07-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 尚和康圆健康管理(杭州)有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 尚和康圆健康管理(杭州)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江蓝城嘉仁建设管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱明良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱明良; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 茅建如; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 蒋建中; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶灵萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 朱明良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 茅建如; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 蒋建中; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶灵萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陶灵萍; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
朱明良
|
陶灵萍
|
7 | 2020-04-20 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2020-04-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 尚和康圆健康管理(杭州)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 茅建如; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 朱明良; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 尚和康圆健康管理(杭州)有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
9 | 2019-12-03 | 名称变更 |
浙江尚和康园实业有限公司
|
浙江尚和康圆实业有限公司
|