序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 77.5% | 310000.0万人民币 |
2 | 中润经济****展有限责任公司 | 12.5% | 50000.0万人民币 |
3 | 安徽新力金融股份有限公司 | 10% | 40000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡建民
|
|
2 |
孟庆立
|
|
3 |
郑刚
|
|
4 |
何晓恩
|
|
5 |
阮俊
|
|
6 |
梁欣然
|
|
7 |
胡陈情
|
|
8 |
储浩
|
|
9 |
白海泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王时明胡建民江瀚 [退出]阮俊何晓恩梁欣然胡陈情储浩
|
王时明胡建民郑刚 [新增]阮俊何晓恩梁欣然胡陈情储浩
|
2 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏李翔 [退出]刘洋江瀚阮俊何晓恩梁欣然胡陈情储浩
|
胡建民 [新增]刘洋江瀚阮俊何晓恩梁欣然胡陈情储浩
|
3 | 2021-02-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏李翔
|
胡建民
|
4 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈翔 [退出]徐文康 [退出]朱鹏飞 [退出]何晓恩许圣明 [退出]梁欣然胡陈情储浩
|
魏李翔 [新增]刘洋 [新增]江瀚 [新增]阮俊 [新增]何晓恩梁欣然胡陈情储浩
|
5 | 2020-07-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈翔
|
魏李翔
|
6 | 2019-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈翔徐文康朱鹏飞何晓恩许圣明郑之良 [退出]胡陈情储浩
|
陈翔徐文康朱鹏飞何晓恩许圣明梁欣然 [新增]胡陈情储浩
|
7 | 2019-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈翔,姚卫东,朱鹏飞,何晓恩,许圣明,刘德文,胡陈情,储浩 [退出]
|
陈翔,徐文康,朱鹏飞,何晓恩,许圣明,郑之良,胡陈情,储浩 [新增]
|
8 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈翔魏李翔 [退出]余锦旺 [退出]何晓恩许圣明朱鹏飞胡陈情储浩
|
陈翔姚卫东 [新增]朱鹏飞何晓恩许圣明刘德文 [新增]胡陈情储浩
|