序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔爱勤 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔爱勤
|
|
2 |
王仁军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2020-11-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2020-11-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈仁东; [退出]崔爱勤;
|
崔爱勤:100%;
|
4 | 2020-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔爱勤陈仁东 [退出]
|
崔爱勤王仁军 [新增]
|
5 | 2015-03-26 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
防护产品、安全技术防范产品、交通产品、电子产品研****及销售;图像软件开****;法医解剖室装修工程;理化实验室装修工程;净化实验室装修工程;智能化系统工程(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)。
|
警用防护产品、刑侦产品、安检排爆产品、消防救援产品;防护产品、安全技术防范产品、交通产品、电子产品研****及销售;图像、声纹系统软件研****、技术服务、咨询、销售;法医解剖室装修工程;理化实验室装修工程;净化实验室装修工程;智能化系统工程。(以上凡涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营)。
|
6 | 2014-11-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
薛华友:*%; [退出]张有翠:*%; [退出]
|
陈仁东; [新增]崔爱勤; [新增]
|
7 | 2014-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈仁东崔爱勤
|
陈仁东崔爱勤
|
8 | 2014-11-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
崔爱勤
|
崔爱勤
|
9 | 2014-11-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
20
|
20
|
10 | 2014-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张有翠:*%;薛华友:*%;
|
张有翠:*%;薛华友:*%;
|