序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何安 | 38% | 38.0万人民币 |
2 | 刘瑞 | 35% | 35.0万人民币 |
3 | 李海兵 | 17% | 17.0万人民币 |
4 | 周****卫 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何安
|
|
2 |
刘瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汤才劲
|
何安
|
2 | 2022-03-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-03-31 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2022-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘瑞:33%;合肥午之羊餐饮管理有限公司:20%; [退出]何安:20%;李海兵:17%;周****卫:10%;
|
刘瑞:35%;周****卫:10%;李海兵:17%;何安:38%;
|
5 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘瑞汤才劲 [退出]
|
刘瑞何安 [新增]
|
6 | 2022-01-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘瑞:33%;汤才劲:20%; [退出]合肥午之羊餐饮管理有限公司:20%;李海兵:17%;周****卫:10%;
|
合肥午之羊餐饮管理有限公司:20%;刘瑞:33%;周****卫:10%;李海兵:17%;何安:20%; [新增]
|
7 | 2022-01-20 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2021-12-03 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2021-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘瑞:33%;汤才劲:20%;安徽午羊餐饮管理有限公司:20%; [退出]李海兵:17%;周****卫:10%;
|
合肥午之羊餐饮管理有限公司:20%; [新增]汤才劲:20%;刘瑞:33%;周****卫:10%;李海兵:17%;
|
10 | 2020-03-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|