序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 霍同云 | 80.35179% | 8588.0万人民币 |
2 | 余慧 | 9.8241% | 1050.0万人民币 |
3 | 朱正应 | 9.8241% | 1050.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍同云
|
|
2 |
吴海英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
合肥创达塔机租赁有限公司庐江分公司
|
霍同云 | 2021-07-20 |
2 |
合肥创达塔机租赁有限公司山西分公司
|
霍同云 | 2021-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
霍同云:100%;
|
霍同云:80.3518%;朱正应:9.8241%; [新增]余慧:9.8241%; [新增]
|
2 | 2022-03-04 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
8588
|
10688.000000
|
3 | 2022-03-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2022-03-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2021-04-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-04-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
安徽省合肥市庐江县庐城镇文明南路59号7#2层7-202号
|
安徽省合肥市庐江县乐桥镇东林大道68号101室
|
7 | 2020-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨峰 [退出]吴海英
|
吴海英霍同云 [新增]
|
8 | 2020-07-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2020-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨峰
|
霍同云
|
10 | 2020-05-06 | 章程备案 |
无
|
无
|