序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶玲玲 | 50% | 75万人民币 |
2 | 舒宏敏 | 50% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨扬
|
|
2 |
陶玲玲
|
|
3 |
舒宏敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡明亮 [退出]陶玲玲舒宏敏
|
杨扬 [新增]陶玲玲舒宏敏
|
2 | 2019-11-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡明亮
|
杨扬
|
3 | 2019-03-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
合肥市蜀山区青阳路龙居山庄盘龙居7幢1602室
|
合肥市包河区大连路徽商总部C座2105、2106室
|
4 | 2019-03-25 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
生物科技产品研****,销售,技术服务及转让;科学实验仪器设备,分析检测仪器设备,医疗器械(二,三类),环境保护仪器设备,实验消耗品与标准品及试剂(除危险品);玻璃仪器,机械设备,办公用品及办公设备,化工设备销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
|
生物科技产品研****、销售、技术服务及转让;科学实验仪器设备、分析检测仪器设备、二类、三类医疗器械销售和维修服务;计算机软件开****及销售;信息化平台软件、环境保护仪器设备、实验消耗品与标准品及试剂(除危险品)、玻璃仪器、机械设备、办公用品及办公设备、化工设备销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-03-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
舒宏敏
|
胡明亮
|
6 | 2018-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陶玲玲舒宏敏
|
胡明亮 [新增]陶玲玲舒宏敏
|
7 | 2016-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陶玲玲舒宏敏倪晶晶 [退出]
|
陶玲玲舒宏敏
|
8 | 2016-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
倪晶晶
|
舒宏敏
|
9 | 2015-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
倪晶晶:*%; [退出]舒宏敏:*%;
|
陶玲玲; [新增]舒宏敏;
|
10 | 2015-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
倪晶晶舒宏敏
|
倪晶晶舒宏敏陶玲玲 [新增]
|