序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘山国 | 75.23999% | 5586万人民币 |
2 | 韩俊岐 | 14.65713% | 1088.1808万人民币 |
3 | 上海吾同玉凤 | 4.71429% | 350万人民币 |
4 | 刘国京 | 2.40429% | 178.5万人民币 |
5 | 彭剑锋 | 1.4286% | 106.0627万人民币 |
6 | 王成祥 | 0.33% | 24.5万人民币 |
7 | 王红武 | 0.33% | 24.5万人民币 |
8 | 田君 | 0.23571% | 17.5万人民币 |
9 | 曾振华 | 0.23571% | 17.5万人民币 |
10 | 张国坤 | 0.14143% | 10.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘山国
|
|
2 |
韩俊岐
|
|
3 |
冯增书
|
|
4 |
刘国京
|
|
5 |
王成祥
|
|
6 |
刘辉
|
|
7 |
吴秀敏
|
|
8 |
崔二彬
|
|
9 |
王红武
|
|
10 |
胡志红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-25 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
同福碗粥股份有限公司
|
同福集团股份有限公司
|
2 | 2017-08-15 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
农业 产品(生鲜乳除外)收购;罐头(其他罐头)(国家限制和禁止类除外)的加工、生产和销售;饮料(蛋白饮料类)生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),预包装食品批****兼零售,农业种植,牲畜养殖、家禽养殖、水产养殖,农业基地建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业 产品(生鲜乳除外)收购;罐头(其他罐头)(国家限制和禁止类除外)的加工、生产和销售;饮料(蛋白饮料类)生产、销售;食品生产、销售,食用农产品收购、加工、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),预包装食品批****兼零售,农业种植,牲畜养殖、家禽养殖、水产养殖,农业基地建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-12-20 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
农业 产品(生鲜乳除外)收购;罐头(其他罐头)(国家限制和禁止类除外)的加工、生产和销售;饲料(蛋白饮料类)生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),预包装食品批****兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业 产品(生鲜乳除外)收购;罐头(其他罐头)(国家限制和禁止类除外)的加工、生产和销售;饮料(蛋白饮料类)生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),预包装食品批****兼零售,农业种植,牲畜养殖、家禽养殖、水产养殖,农业基地建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-06-07 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
7424.2435
|
7531.263500( + 1.44% )
|
5 | 2016-06-07 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)变更 |
7424.2435
|
7531.263500( + 1.44% )
|
6 | 2016-06-07 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
农业产品(生鲜乳除外)收购;罐头(其他罐头)(国家限制和禁止类除外)的加工、生产和销售(全国工业产品生产许可证有效期限至2017年07月13日);饮料(蛋白饮料类)生产、销售(全国工业产品生产许可证有效期限至2017年7月24日);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),预包装食品批****兼零售(食品流通许可证有效期至2016年6月18日)。***
|
农业 产品(生鲜乳除外)收购;罐头(其他罐头)(国家限制和禁止类除外)的加工、生产和销售;饲料(蛋白饮料类)生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),预包装食品批****兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-06-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
7424.2435
|
7531.263500( + 1.44149% )
|
8 | 2016-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘山国,刘辉,胡志红(职工代表监事),王成祥,刘国京,季昌清,冯增书,王红武(监事会主席),崔二彬,韩俊岐 [退出]
|
吴秀敏(独立董事),刘山国,刘辉,胡志红,王成祥,刘国京,冯增书,王红武(监事会主席),崔二彬(职工代表监事),韩俊岐 [新增]
|
9 | 2016-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘山国,刘辉,林凌,胡志红(监事会主席 [退出]职工代表监事),王成祥,段小光,刘国京,季昌清,冯增书,李国语,崔二彬 [退出]
|
刘山国,刘辉,胡志红(职工代表监事),王成祥,刘国京,季昌清,冯增书,王红武(监事会主席),崔二彬,韩俊岐 [新增]
|
10 | 2014-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
齐月辉 [退出]李国语冯增书季昌清刘国京段小光王成祥胡志红(监事会主席职工代表监事)林凌刘辉刘山国
|
崔二彬 [新增]李国语冯增书季昌清刘国京段小光王成祥胡志红(监事会主席职工代表监事)林凌刘辉刘山国
|