序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安徽南翔光彩投资有限公司 | 63.16667% | 113700万人民币 |
2 | 安徽南翔商贸物流产业有限公司 | 36.83333% | 66300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余恒
|
|
2 |
田可
|
|
3 |
邓小军
|
|
4 |
李荣
|
|
5 |
梁子文
|
|
6 |
王祝芳
|
|
7 |
汪丹丹(职工代表监事)
|
|
8 |
曹宗宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马士恒 [退出]汪丹丹余恒冯定琪 [退出]邓小军曹琴王超邓绍宏
|
汪丹丹余恒邓小军曹琴王超邓绍宏李荣 [新增]韩奇志 [新增]王超
|
2 | 2018-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
马士恒,朱世军(职工监事),余恒,冯定琪(监事会主席),邓小军,曹琴,王超,邓绍宏 [退出]
|
马士恒,汪丹丹,余恒,冯定琪(监事会主席),邓小军,曹琴,王超,邓绍宏 [新增]
|
3 | 2018-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
马士恒朱世军(职工监事)叶斌 [退出]冯定琪(监事会主席)邓小军曹琴王超邓绍宏
|
马士恒朱世军(职工监事)余恒 [新增]冯定琪(监事会主席)邓小军曹琴王超邓绍宏
|
4 | 2018-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
叶斌
|
余恒
|
5 | 2017-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
朱世军(职工监事),叶斌,冯定琪(监事会主席),邓小军,曹琴,王超,张国际,陈惠芬 [退出]
|
马士恒,朱世军(职工监事),叶斌,冯定琪(监事会主席),邓小军,曹琴,王超,邓绍宏 [新增]
|
6 | 2016-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
方强华(职工监事),叶斌,冯定琪(监事会主席),邓小军,叶斌,曹琴,王超,张国际,陈惠芬 [退出]
|
朱世军(职工监事),叶斌,冯定琪(监事会主席),邓小军,张国标,曹琴,王超,张国际,陈惠芬 [新增]
|
7 | 2016-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
叶斌,冯定琪,邓小军,李刚(职工监事),叶斌,曹琴,王超(监事会主席),张国际,陈惠芬 [退出]
|
方强华(职工监事),叶斌,冯定琪(监事会主席),邓小军,李刚,叶斌,曹琴,王超,张国际,陈惠芬 [新增]
|
8 | 2016-05-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
叶斌,金海平,甄洪波,邓小军,邱胜久,韩奇志(职工监事),叶斌,曹琴,王超(监事会主席) [退出]
|
叶斌,冯定琪,邓小军,李刚(职工监事),叶斌,曹琴,王超(监事会主席),张国际,陈惠芬 [新增]
|
9 | 2015-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
叶斌,王永凯(监事会主席),金海平,吴为,邓小军,邱胜久,程伟,王超(职工监事),韩奇志(职工监事),叶斌,曹琴 [退出]
|
叶斌,金海平,甄洪波,邓小军,邱胜久,韩奇志(职工监事),叶斌,曹琴,王超(监事会主席) [新增]
|
10 | 2015-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
方兆本 [退出]叶斌谷庆(职工监事) [退出]刘良进(职工代表) [退出]周齐(职工代表) [退出]王祝芳(监事会副主席 [退出]职工代表) [退出]程伟邱胜久邓小军吴为金海平宋玉环(监事会副主席) [退出]张登堂 [退出]王永凯(监事会主席)叶斌
|
曹琴 [新增]叶斌韩奇志(职工监事) [新增]王超(职工监事) [新增]程伟邱胜久邓小军吴为金海平王永凯(监事会主席)叶斌
|