序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐晓明、李力、刘银虎、郑立宇、向卫民、潘新玲、伏拥军*
|
徐晓明、赵冬野、李凯、伏拥军*
|
2 | 2020-09-10 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2017-09-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
向卫民
|
伏拥军
|
4 | 2017-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李力、刘银虎、郑立宇、向卫民、潘新玲、张利锋
|
徐晓明、李力、刘银虎、郑立宇、向卫民、潘新玲、伏拥军*
|
5 | 2017-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李力、刘银虎、郑立宇、向卫民、潘新玲、钟林
|
李力、刘银虎、郑立宇、向卫民、潘新玲、张利锋
|
6 | 2017-04-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李力、伏拥军*、王洪晓、向卫民、潘新玲、钟林
|
李力、刘银虎、郑立宇、向卫民、潘新玲、钟林
|
7 | 2016-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗华刚,伏拥军*,王洪晓,向卫民,潘新玲,钟林
|
李力,伏拥军*,王洪晓,向卫民,潘新玲,钟林
|
8 | 2015-08-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周向阳
|
向卫民
|
9 | 2015-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟林;余永华;周向阳;王洪晓;符屏;罗华刚;
|
伏拥军*;钟林;潘新玲;向卫民;王洪晓;罗华刚;
|
10 | 2014-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟林;余永华;周向阳;王洪晓;李先路;罗华刚;
|
钟林;余永华;周向阳;王洪晓;符屏;罗华刚;
|