序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文有 | 60% | 5280.0万人民币 |
2 | 刘明杰 | 10% | 880.0万人民币 |
3 | 刘钰鑫 | 10% | 880.0万人民币 |
4 | 中阿博望国际实业集团有限公司 | 10% | 880.0万人民币 |
5 | 银川天恩电气集团有限公司 | 10% | 880.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文有
|
|
2 |
刘明杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘明杰(出资额:880万元,出资比例:10.0000%),刘文有(出资额:7040万元,出资比例:80.0000%),刘钰鑫(出资额:880万元,出资比例:10.0000%)
|
刘明杰:10( - 98.86364% )%;刘文有:60( - 99.14773% )%;刘钰鑫:10( - 98.86364% )%;中阿博望国际实业集团有限公司:10%; [新增]银川天恩电气集团有限公司:10%; [新增]
|
2 | 2022-06-30 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-01-13 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2022-01-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李莉(出资额:176万元,出资比例:2.0000%), [退出]刘文有(出资额:8624万元,出资比例:98.0000%)
|
刘明杰:10%; [新增]刘文有:80( - 99.07236% )%;刘钰鑫:10%; [新增]
|
5 | 2022-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文有(执行董事兼总经理),李莉(监事) [退出]
|
刘文有(执行董事兼总经理),刘明杰(监事) [新增]
|
6 | 2021-12-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文有(执行董事),刘阳(监事), [退出]刘立春(总经理) [退出]
|
刘文有(执行董事兼总经理),李莉(监事) [新增]
|
8 | 2021-12-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘阳(出资额:8712万元,出资比例:99.0000%), [退出]刘文有(出资额:88万元,出资比例:1.0000%)
|
李莉:2%; [新增]刘文有:98( + 11.36364% )%;
|
9 | 2021-07-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海南省海口市龙华区滨海街道117号滨海国际金融中心A座1802室
|
海南省海口市龙华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座1802室
|
10 | 2021-07-19 | 章程备案 |
无
|
无
|