序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 光大环保(中国)有限公司 | 100% | 20798.110000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王森林
|
|
2 |
刘朝刚
|
|
3 |
张洪波
|
|
4 |
王建伟
|
|
5 |
王航
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
19902.950000
|
20798.11( + 4.49762% )
|
2 | 2022-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
光大环保(中国)有限公司(出资额:19902.95万元,出资比例:100.0000%) [退出]
|
光大环保(中国)有限公司:100%; [新增]
|
3 | 2022-07-12 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
4 | 2021-12-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-12-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
光大环保(中国)有限公司(出资额:14504.95万元,出资比例:100.0000%) [退出]
|
光大环保(中国)有限公司:100%; [新增]
|
6 | 2021-12-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
14504.950000
|
19902.95( + 37.21488% )
|
7 | 2021-07-12 | 联络员备案 |
张熙汶
|
吕秋石
|
8 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洪波(董事),黄明生(董事), [退出]王建伟(监事),王森林(董事长兼总经理)
|
张洪波(董事),刘朝刚(董事), [新增]王建伟(监事),王森林(董事长兼总经理)
|
9 | 2020-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邱波
|
王森林
|
10 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洪波邱波 [退出]罗国鹏 [退出]宁克 [退出]王森林
|
张洪波黄明生 [新增]王建伟 [新增]王森林
|