序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄叶艳 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 黄雄 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄叶艳
|
|
2 |
黄雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-07-03 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
农副产品收购、加工、销售,木薯收购、淀粉加工、深加工、销售,生猪收购、屠宰、销售,肉制品深加工、销售经营项目(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
|
农副产品收购、加工、销售,木薯收购、淀粉加工、深加工、销售,生猪收购、屠宰、销售,农副产品批****、销售经营项目。
|
2 | 2013-05-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
农副产品收购、加工、销售,木薯收购、淀粉加工、深加工、销售(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
|
农副产品收购、加工、销售,木薯收购、淀粉加工、深加工、销售,生猪收购、屠宰、销售,肉制品深加工、销售经营项目(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
|
3 | 2011-09-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
肉类制品、食品加工、农副产品收购、加工、销售,木薯收购、淀粉加工、深加工、销售(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
|
农副产品收购、加工、销售,木薯收购、淀粉加工、深加工、销售(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
|
4 | 2010-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
甘祖国
|
黄叶艳
|
5 | 2010-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甘祖国,执行董事,经理 [退出]黄雄,监事
|
黄雄,监事黄叶艳,执行董事,经理 [新增]
|
6 | 2008-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翁应忠,监事 [退出]吴雄,执行董事,经理 [退出]
|
甘祖国,执行董事,经理 [新增]黄雄,监事 [新增]
|
7 | 2008-05-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴雄
|
甘祖国
|
8 | 2008-04-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
屯昌县三****开****区海榆中线80公里处
|
屯昌县三****开****区(海榆中线80公里处)
|
9 | 2008-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
甘祖国
|
吴雄
|
10 | 2008-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甘祖国,执行董事 [退出]黄雄,监事 [退出]
|
翁应忠,监事 [新增]吴雄,执行董事,经理 [新增]
|