序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 临高思远实业有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文博
|
|
2 |
陈秀英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南思远食品有限公司海口分公司
|
潘勇 | 2014-01-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
谢晓婷 [退出]潘勇 [退出]
|
陈秀英 [新增]王文博 [新增]
|
2 | 2019-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
潘勇
|
王文博
|
3 | 2019-12-31 | 联络员备案变更 |
宋焕
|
谢海春
|
4 | 2016-07-28 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
5 | 2016-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王瑞珍 [退出]郑立刚 [退出]
|
谢晓婷 [新增]潘勇 [新增]
|
6 | 2016-07-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郑立钢
|
潘勇
|
7 | 2016-07-13 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
仓储租赁。
|
水产品、农副产品的加工、销售、出口。
|
8 | 2015-12-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
名称:临高思远实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%,名称:临高思远实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%
|
名称:临高思远实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%
|
9 | 2015-12-01 | 其他事项备案变更 |
无
|
0
|
10 | 2015-12-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2008-04-25
|
2008-04-25
|