序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金贺辰 [退出]
|
陈杨 [新增]
|
2 | 2020-03-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
金贺辰
|
陈杨
|
3 | 2018-12-27 | 其他事项备案变更 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,分公司《营业执照》备案,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证
|
4 | 2018-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李新 [退出]
|
金贺辰 [新增]
|
5 | 2018-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张晓佳
|
金贺辰
|
6 | 2016-12-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
安徽省安庆市太湖县晋熙镇法华路28号
|
安徽省安庆市太湖县晋熙镇法华路315号
|
7 | 2016-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李新
|
张晓佳
|
8 | 2016-04-20 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
李新
|
张晓佳
|