序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨跃勇 | 55% | 2750.0万人民币 |
2 | 赵铭军 | 45% | 2250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵铭军
|
|
2 |
徐金凤
|
|
3 |
周志健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙中建 [退出]徐金凤
|
徐金凤赵铭军 [新增]
|
2 | 2021-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙中建
|
赵铭军
|
3 | 2021-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周志健:95%; [退出]种志强:5%; [退出]
|
杨跃勇:55%; [新增]赵铭军:45%; [新增]
|
4 | 2021-09-28 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
种志强 [退出]陆标 [退出]
|
孙中建 [新增]徐金凤 [新增]
|
6 | 2021-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
种志强
|
孙中建
|
7 | 2021-07-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2021-07-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
安徽省亳州市利辛县城关镇工业园区晴岚溪西路与迎宾大道交叉口
|
安徽省阜阳市阜南县经济开****区运河东路白领公寓
|
9 | 2021-03-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
特种玻璃制造;玻璃制品制造机械制造;技术玻璃制品制造;建筑玻璃销售;低辐射玻璃销售;真空节能玻璃销售;其他玻璃制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
特种玻璃制造;玻璃制品制造机械制造;技术玻璃制品制造;建筑玻璃销售;低辐射玻璃销售;真空节能玻璃销售;其他玻璃制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2021-03-24 | 章程备案 |
无
|
无
|