序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安徽省皖煤国贸有限责任公司 | 51% | 1020.0万人民币 |
2 | 安徽铁道****展集团有限公司 | 49% | 980.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛劲松
|
|
2 |
吴玉明
|
|
3 |
汪波
|
|
4 |
邓帅古
|
|
5 |
刘允建
|
|
6 |
李舜
|
|
7 |
朱峰
|
|
8 |
韦智恒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛劲松吴玉明汪波邓帅古朱峰李舜韦智恒刘海狮 [退出]
|
朱峰李舜韦智恒刘允建 [新增]邓帅古葛劲松吴玉明汪波
|
2 | 2020-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王利亚
|
葛劲松
|
3 | 2020-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王利亚 [退出]葛劲松吴玉明汪波邓帅古朱峰李舜韦智恒
|
葛劲松吴玉明汪波邓帅古朱峰李舜韦智恒刘海狮 [新增]
|
4 | 2019-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
安徽省皖煤国贸有限责任公司:51%;安徽铁道****展集团有限公司:49%;
|
安徽省皖煤国贸有限责任公司:51%;安徽铁道****展集团有限公司:49%;
|
5 | 2019-07-12 | 其他事项备案 |
安徽省皖煤国贸有限责任公司:51%;安徽铁道****展集团有限公司:49%;
|
安徽省皖煤国贸有限责任公司:51%;安徽铁道****展集团有限公司:49%;
|
6 | 2019-07-12 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2018-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘飞 [退出]葛劲松吴玉明李杰 [退出]邓帅古吴志成 [退出]李舜韦智恒
|
王利亚 [新增]葛劲松吴玉明汪波 [新增]邓帅古朱峰 [新增]李舜韦智恒
|
8 | 2018-05-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
安徽铁道****展集团有限公司:49%;安徽省皖北煤电集团有限责任公司:51%; [退出]
|
安徽省皖煤国贸有限责任公司:51%; [新增]安徽铁道****展集团有限公司:49%;
|
9 | 2018-05-10 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
10 | 2018-05-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘飞
|
王利亚
|