序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 厦门鑫八马茶业有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐芳玲
|
|
2 |
王小萍
|
|
3 |
王文超
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福州鑫八马茶业有限公司鼓楼区北大路分公司
|
曾柳秀 | 2022-04-19 |
2 |
福州鑫八马茶业有限公司鼓楼区杨桥西路分公司
|
曾柳秀 | 2021-08-02 |
3 |
福州鑫八马茶业有限公司鼓楼区树汤路分公司
|
曾柳秀 | 2021-07-29 |
4 |
福州鑫八马茶业有限公司长乐区国际机场分公司
|
曾柳秀 | 2020-10-09 |
5 |
福州鑫八马茶业有限公司连江龙华花园分公司
|
曾柳秀 | 2020-09-07 |
6 |
福州鑫八马茶业有限公司台江区江滨大道分公司
|
曾柳秀 | 2020-08-26 |
7 |
福州鑫八马茶业有限公司福清国惠分公司
|
曾柳秀 | 2020-06-29 |
8 |
福州鑫八马茶业有限公司晋安区第一分公司
|
曾柳秀 | 2019-01-08 |
9 |
福州鑫八马茶业有限公司马尾区大德广场分公司
|
曾柳秀 | 2018-09-28 |
10 |
福州鑫八马茶业有限公司台江区鳌光路分公司
|
曾柳秀 | 2018-09-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2022-05-17见2022年05月17日章程修正案
|
2 | 2022-05-19 | 住所变更 |
福建省福州市台江区宁化街道祥坂街6号富力商务中心(二区)(富力中心B区)B1#楼28层01商务办公
|
福建省福州市鼓楼区华大街道外九彩巷1号翔达公寓1层07店面
|
3 | 2022-04-14 | 住所变更 |
福州市鼓楼区华大街道外九彩巷1号翔达公寓1层07店面
|
福建省福州市台江区宁化街道祥坂街6号富力商务中心(二区)(富力中心B区)B1#楼28层01商务办公
|
4 | 2022-04-14 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2022-04-13章程修正案
|
5 | 2022-04-14 | 经营范围变更 |
一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);茶具销售;日用百货销售;服装服饰批****;服装服饰零售;日用家电零售;日用木制品销售;单用途商业预付卡代理销售;日用品销售;日用杂品销售;厨具卫具及日用杂品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:餐饮服务;保健食品销售;茶叶制品生产;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);茶具销售;日用百货销售;服装服饰零售;服装服饰批****;日用家电零售;日用木制品销售;单用途商业预付卡代理销售;日用品销售;日用杂品销售;厨具卫具及日用杂品零售;化妆品批****;化妆品零售;日用化学产品销售;保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:餐饮服务;茶叶制品生产;食品销售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
6 | 2021-07-27 | 董事备案 |
吴小宁 [退出]
|
徐芳玲 [新增]
|
7 | 2021-07-27 | 经营范围变更 |
许可项目:食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:茶具销售;国内贸易代理;日用品销售;日用品批****;服装服饰零售;服装服饰批****;日用家电零售;日用木制品销售;家用电器销售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);茶具销售;日用百货销售;服装服饰批****;服装服饰零售;日用家电零售;日用木制品销售;单用途商业预付卡代理销售;日用品销售;日用杂品销售;厨具卫具及日用杂品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:餐饮服务;保健食品销售;茶叶制品生产;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
8 | 2021-07-27 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2021-07-23见2021-07-23章程修正案
|
9 | 2021-07-27 | 法定代表人变更 |
吴小宁
|
徐芳玲
|
10 | 2021-07-27 | 董事备案 |
吴小宁 [退出]
|
徐芳玲 [新增]
|