序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 负责人变更 |
陈健梅 [退出]
|
吴文婷 [新增]
|
2 | 2019-12-24 | 负责人变更 |
刘恒铿 [退出]
|
陈健梅 [新增]
|
3 | 2019-05-22 | 负责人变更 |
陈宁 [退出]
|
刘恒铿 [新增]
|
4 | 2016-03-10 | 联络员备案 |
陈莉军
|
赵翔
|
5 | 2016-03-10 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放贷款;办理国内外结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证及担保服务;资信调查、咨询、见证业务;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准并经其上级行授权的其他业务;中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险(有限期至2014年8月19日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
吸收公众存款;****放贷款;办理国内外结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证及担保服务;资信调查、咨询、见证业务;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准并经其上级行授权的其他业务;中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-07-17 | 负责人变更 |
孔德勤 [退出]
|
陈宁 [新增]
|
7 | 2015-06-25 | 信息公示联络员备案 |
无
|
陈莉军
|