序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 联络员备案 |
林瑶姬
|
高亚敏
|
2 | 2021-09-23 | 负责人变更 |
陈少彬 [退出]
|
高亚敏 [新增]
|
3 | 2021-03-11 | 负责人变更 |
林瑶姬 [退出]
|
陈少彬 [新增]
|
4 | 2019-05-22 | 负责人变更 |
陈少彬 [退出]
|
林瑶姬 [新增]
|
5 | 2019-04-02 | 负责人变更 |
路海滨 [退出]
|
陈少彬 [新增]
|